| name | name of doctoral school | institution Teljes munkaidejű állás intézménye csillaggal jelölve és vastag betűvel kiemelve. | form of membership | starting date of membership | date of termination of membership |
---|
|
|
|
|
|
|
|
| Klaus Beckmann | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest | Core member | 2013-09-26 | 2017-06-21 |
| Dieter Anton Binder | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2021-09-15 |
| Jürgen Dieringer | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2015-09-16 | 2018-01-01 |
| Jürgen Dieringer | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-07-11 |
| Oliver Diggelmann | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2012-07-05 |
| Helmut Fehr | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2014-07-14 | 2015-09-16 |
| Peter Filzmaier | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest | Core member | 2013-09-23 | 2013-10-03 |
| Siegfried Franke | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2012-09-26 | 2013-07-11 |
| Christoph Frei | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2010-05-18 | 2011-03-07 |
| Hendrik Hansen | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2012-07-24 | 2022-12-07 |
| Ulrich Hufeld | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2022-12-07 |
| Stephan Kirste | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest | Core member | 2011-09-30 | 2013-09-28 |
| Herbert Küpper | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2012-09-26 | 2013-07-11 |
| András Masát | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest | Core member | 2013-10-02 | 2017-06-21 |
| Andreas Oplatka | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-07-11 |
| Zoltán Tibor Pállinger | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-06-09 |
| Reinhard Rode | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2013-08-27 | 2014-06-25 |
| Gunter Steinmann | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2010-09-21 | 2012-09-29 |
| Arnold Suppan | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2015-09-15 |
| David Wenger | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest | Core member | 2012-09-04 | 2012-09-28 |
| Wichard Woyke | Interdisciplinary Doctoral School | Andrássy Gyula University, Budapest | Core member | 2010-09-21 | 2013-07-11 |