| name | name of doctoral school | institution Teljes munkaidejű állás intézménye csillaggal jelölve és vastag betűvel kiemelve. | form of membership | starting date of membership | date of termination of membership |
---|
|
|
|
|
|
|
|
| Béla Bacsó | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2023-05-31 |
| Gábor Boros | Doctoral School of Philosophy | Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest*; Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| Ágnes Erdélyi | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-12-12 |
| István (1950-2021) Fehér M. | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| Péter György | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2012-07-05 | 2014-12-12 |
| János Kelemen | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2023-05-31 |
| Mária Ludassy | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| Mária Ludassy | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2015-01-20 | 2020-01-30 |
| Sándor Radnóti | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2016-04-11 |
| Kornél Steiger | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2015-01-20 | 2020-01-30 |
| István Bodnár M. | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2013-07-04 | 2013-10-07 |
| András Rényi | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2019-03-26 | 2024-07-22 |
| Sándor Sajó | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2016-03-03 | 2016-07-09 |
| Ákos Szilágyi | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-07-01 |
| Gábor Bodnár | Doctoral School of Philosophy | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2019-03-26 | 2019-03-29 |