| name | name of doctoral school | institution Teljes munkaidejű állás intézménye csillaggal jelölve és vastag betűvel kiemelve. | form of membership | starting date of membership | date of termination of membership |
---|
|
|
|
|
|
|
|
| János Kalmár | Doctoral School of History | Eszterházy Károly Catholic University*; Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2013-09-15 |
| Lajos Gecsényi | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2013-09-25 |
| László Kósa | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-06-24 |
| Ferenc (1930-2016) Pölöskei | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-21 |
| László (1941-2020) Török | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-21 |
| Ágnes Várkonyi | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-21 |
| József Kardos | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-21 |
| Géza Komoróczy | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-21 |
| Ilona (1929-2017) Sz. Jónás | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-21 |
| Iván Bertényi | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-21 |
| Ferenc Glatz | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-21 |
| György † (1924-2016) Székely | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-21 |
| Tamás Dezső | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-12-12 |
| Gábor Sonkoly | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-12-12 |
| Csaba Borsodi | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2013-07-04 | 2014-12-12 |
| Lajos Izsák | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-12-12 |
| Tamás Bács | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-12-12 |
| István Rákóczi | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2013-09-11 | 2014-12-12 |
| Éva Ring | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2012-07-05 | 2014-12-12 |
| Gábor Székely | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-12-12 |
| György Földes | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2014-12-18 | 2015-09-20 |
| Vera † Bácskai | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2015-09-29 |
| Vera † Bácskai | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2016-03-03 | 2016-03-08 |
| Lajos Izsák | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2016-03-03 | 2016-03-08 |
| Gábor Pajkossy | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2012-07-05 | 2016-04-11 |
| Gábor Pajkossy | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2010-01-01 | 2016-08-30 |
| Tibor (1948-2022) Frank | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2011-09-19 | 2018-02-03 |
| Tamás Krausz | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2018-02-24 |
| Miklós (1940-2023) Szabó | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| László Kósa | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| István Majoros | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| György Kövér | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| Pál Raczky | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| Gyula Szvák | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| János Poór | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-27 |
| Zita Deáky | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2014-07-01 | 2019-03-27 |
| Tamás Dobszay | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2012-07-05 | 2019-03-27 |
| Géza Dávid | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2020-01-30 |
| Tibor (1948-2022) Frank | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | | 2022-09-15 |
| István Draskóczy | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2014-09-09 | 2022-09-25 |
| Gábor Erdődy | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2013-04-15 | 2022-09-25 |
| László Csorba | Doctoral School of History | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2019-03-27 | 2023-03-07 |