| name | name of doctoral school | institution Teljes munkaidejű állás intézménye csillaggal jelölve és vastag betűvel kiemelve. | form of membership | starting date of membership | date of termination of membership |
---|
|
|
|
|
|
|
|
| István Bábosik | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-01 |
| Ágnes Vámos | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2020-08-24 |
| Mária M. Nádasi | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-11-18 |
| András Németh | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2022-10-06 |
| Erzsébet Golnhofer | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2011-01-01 |
| György Mikonya | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2015-09-30 |
| László Trencsényi | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-04-17 |
| László Pethő | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2011-07-01 |
| Judit Szivák | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2016-09-14 | 2017-04-11 |
| Judit Szivák | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2017-10-12 | 2024-02-28 |
| Éva Feketéné Szakos | Doctoral School of Education | Budapest University of Technology and Economics*; Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2013-09-12 | 2014-09-01 |
| Péter Medgyes | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2014-09-01 |
| Krisztina Károly | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2018-03-28 |
| György Bárdos | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2017-10-12 | 2019-11-18 |
| István Perjés | Doctoral School of Education | Eszterházy Károly Catholic University*; Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2014-09-01 | 2015-09-15 |
| Orsolya Kereszty | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2016-09-14 | 2017-04-11 |
| Orsolya Kereszty | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2017-10-12 | 2019-11-19 |
| Attila Czabaji Horváth | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2018-03-08 | 2019-11-19 |
| Attila Szabó | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2017-10-12 | 2024-09-16 |
| László Bernáth | Doctoral School of Education | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2020-03-12 | 2024-08-15 |