| name | name of doctoral school | institution Teljes munkaidejű állás intézménye csillaggal jelölve és vastag betűvel kiemelve. | form of membership | starting date of membership | date of termination of membership |
---|
|
|
|
|
|
|
|
| Zoltán Fleck | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2013-12-12 | 2014-09-18 |
| Gábor Kardos | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-04-04 |
| Marianna Fazekas | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2018-08-15 |
| Lénárd Darázs | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-10-01 |
| Attila Harmathy | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2016-05-24 |
| János Vass | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-10-04 |
| Péter Szilágyi | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2015-09-30 |
| Péter Takács | Doctoral School of Law | Széchenyi István University, Győr*; Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2011-06-07 |
| Márta Dezső | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2016-05-24 |
| Csaba Kabódi | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2015-02-24 |
| Sándor Berényi | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-08-31 |
| István Varga | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-10-01 |
| Árpád Erdei | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-26 |
| László Valki | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2016-09-12 |
| Lajos Ficzere | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-10-04 |
| Lajos Ficzere | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2014-09-18 | 2014-09-21 |
| János Sári | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-10-04 |
| János Sári | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2014-09-18 | 2014-09-21 |
| Balázs Gellér | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-13 |
| Gábor Hamza | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2019-03-06 |
| János Németh | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-10-04 |
| Lajos Rácz | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2011-06-30 |
| András Földi | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2011-09-28 | 2013-10-01 |
| Tibor Nagy | Doctoral School of Law | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-10-04 |