| name | name of doctoral school | institution Teljes munkaidejű állás intézménye csillaggal jelölve és vastag betűvel kiemelve. | form of membership | starting date of membership | date of termination of membership |
---|
|
|
|
|
|
|
|
| Éva Bányai | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2015-09-29 |
| Klára Faragó | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2015-09-29 |
| Magda Kalmár | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2016-01-03 |
| Attila Oláh | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2019-11-13 |
| Valéria Csépe | Doctoral School of Psychology | University of Pannonia*; Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2014-08-31 |
| Lan Anh Nguyen Luu | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2014-09-10 | 2015-09-29 |
| István Czigler | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2012-04-11 | 2015-09-29 |
| Katalin N Kollár | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2014-09-19 | 2015-09-01 |
| Márta Fülöp | Doctoral School of Psychology | Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest*; Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2014-07-30 |
| Ilona Barkóczi | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2016-01-03 |
| Zsuzsanna (1937-2013) Kulcsár | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2007-11-01 | 2013-09-01 |
| Márk Molnár | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2007-11-01 | 2015-09-29 |
| Anna Veres-Székely | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2014-09-16 | 2015-09-29 |
| Judit Balázs | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2012-04-11 | 2015-09-29 |
| Ferenc Köteles | Doctoral School of Psychology | Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest*; Eötvös Loránd University, Budapest | Core member | 2021-03-19 | 2022-08-01 |
| Dezső Németh | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2014-09-16 | 2015-09-29 |
| László Bernáth | Doctoral School of Psychology | Eötvös Loránd University, Budapest* | Core member | 2017-10-12 | 2019-11-14 |